EDEI CONSULTORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ingeniero Jose Bosch y Sintes, 6
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDEI CONSULTORES SA
CIF A38050498
Capital Social 96168.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Página Web www.edei.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Saenz Marrero Fernandez Fernando Enrique
VINCULACIONES DE EDEI CONSULTORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDEI CONSULTORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saavedra Alvarado Jose Luis | Secretario | 14/08/2009 | 08/04/2021 |
Saavedra Alvarado Jose Luis | Secretario | 27/01/2011 | 08/04/2021 |
Saavedra Alvarado Jose Luis | Consejero | 27/01/2011 | 08/04/2021 |
Saenz Marrero Fernandez Fernando Enrique | Consejero | 27/01/2011 | 08/04/2021 |
Saenz Marrero Fernandez Fernando Enrique | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 08/04/2021 |
Saenz Marrero Fernandez Fernando Enrique | Presidente | 27/01/2011 | 08/04/2021 |
Tabares Santos Jose Luis | Consejero | 27/01/2011 | 08/04/2021 |
Tabares Santos Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 29/12/2020 |
Saavedra Alvarado Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 09/01/2020 |
Brito Gonzalez Jacinto | Secretario | 14/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDEI CONSULTORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 17 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EDEI CONSULTORES SA
Nif:A38050498
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
Fecha de Resolución:17/03/2021
Número Procedimiento Concursal:139/2021
Datos Registrales:
Tomo:
765
Libro:
0
Folio:
113
Hoja:
8-1100
Inscripción:
17
Fecha Inscripción08/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 17 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EDEI CONSULTORES SA
Nif:A38050498
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
Fecha de Resolución:17/03/2021
Número Procedimiento Concursal:139/2021
Datos Registrales:
Tomo:
765
Libro:
0
Folio:
113
Hoja:
8-1100
Inscripción:
17
Fecha Inscripción08/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 17 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-35
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 16 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-20-35
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 15 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-35
- C/ INGENIERO JOSE BOSCH Y SINTES 6 - 1º IZQUIERDA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 14 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 113, S 8, H GC 1100, I/A 14 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-35
- La realización bien directamente, a través de otras sociedades participadas con objeto idéntico o análogo... de todo tipo de estudios de mercado, así como la realización de encuestas de opinión pública. El asesoramiento en dirección y gestión empresarial. La búsqueda y selección de personal.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 50, S 8, H GC 1100, I/A 13 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 50, S 8, H GC 1100, I/A 13 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 50, S 8, H GC 1100, I/A 13 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35