ECYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Traginers, 9
Código Postal 46014
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECYS SL
CIF B08850836
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROWE VALENCIA SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 07/01/2015 | 23/04/2018 |
Garcia Anguiano Felisa | Administrador Solidario | 15/07/2014 | 23/04/2018 |
Garcia Guzman Garcia Patricia | Apoderado General | 08/09/2010 | 23/04/2018 |
Garcia Guzman Mañez Fidel | Administrador Solidario | 15/07/2014 | 23/04/2018 |
Garcia Guzman Mañez Fidel | Apoderado Solidario | 08/09/2010 | 23/04/2018 |
CROWE ACR SLP | Auditor | 07/01/2015 | |
Garcia Anguiano Felisa | Consejero | 15/07/2014 | |
Garcia Anguiano Felisa | Vicepresidente | 09/07/2010 | 15/07/2014 |
Garcia Anguiano Felisa | Consejero Delegado | 24/12/2012 | 15/07/2014 |
Garcia Anguiano Maria Jesus | Consejero | 09/07/2010 | 15/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 223, S 8, H V 62210, I/A 19 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-46
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 223, S 8, H V 62210, I/A 19 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 223, S 8, H V 62210, I/A 19 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (05/01/2018)
CVE: BORME-B-2018-21-46
- Sociedades absorbidas: PETISCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 222, S 8, H V 62210, I/A 18 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
- C/ DELS TRAGINERS 9 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 222, S 8, H V 62210, I/A 18 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 222, S 8, H V 62210, I/A 17 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 222, S 8, H V 62210, I/A 17 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 222, S 8, H V 62210, I/A 16 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 3472, F 222, S 8, H V 62210, I/A 16 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46