ECUAELECTRIC INGENIERIA SL
Razón Social ECUAELECTRIC INGENIERIA SL
Órgano Administración Administrador único
ORGANIGRAMA DE ECUAELECTRIC INGENIERIA SL
Administrador Unico
VINCULACIONES DE ECUAELECTRIC INGENIERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECUAELECTRIC INGENIERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zurita Perez Rafael | Apoderado | 27/12/2023 | |
Zurita Ramirez Rafael | Administrador Unico | 29/06/2023 |
ACTOS BORME DE ECUAELECTRIC INGENIERIA SL
Nombramientos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 42, S 8, H CO 44375, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Datos del registro mercantil de Cordoba
Número de acto: 5.682
Número de página: 568
Ceses/Dimisiones
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 42, S 8, H CO 44375, I/A 2 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-14
Datos del registro mercantil de Cordoba
Número de acto: 3.400
Número de página: 342
Nombramientos
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 42, S 8, H CO 44375, I/A 2 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-14
Datos del registro mercantil de Cordoba
Número de acto: 307.503
Número de página: 32.783