ECTES SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ECTES SL
CIF B82486051
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez De La Peña Jose Maria
VINCULACIONES DE ECTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granda Corrochano Javier | Consejero Delegado Solidario | 19/09/2013 | 03/10/2016 |
Granda Corrochano Javier | Consejero | 19/09/2013 | 03/10/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/09/2013 | 03/10/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Presidente | 19/09/2013 | 03/10/2016 |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Secretario | 19/09/2013 | 03/10/2016 |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Apoderado | 18/01/2011 | 03/10/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado | 19/09/2013 | |
Simon Zurita Torres Elisa | Consejero | 19/09/2013 |
ACTOS BORME DE ECTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 210, S 8, H M 241979, I/A 6 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 210, S 8, H M 241979, I/A 6 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 209, S 8, H M 241979, I/A 5 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 209, S 8, H M 241979, I/A 5 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 209, S 8, H M 241979, I/A 5 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 209, S 8, H M 241979, I/A 5 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14605 , F 208, S 8, H M 241979, I/A 4 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28