ECOTRUCK MEDINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Carpinteros, 20
Código Postal 47400
Municipio Medina del Campo
Provincia Valladolid
Razón Social ECOTRUCK MEDINA SL
CIF B47697230
Capital Social 684000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 31/07/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECOTRUCK MEDINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOTRUCK MEDINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente Sanchez Arquimides | Apoderado | 12/05/2017 | 29/12/2022 |
Fernandez Carneiro Jose Manuel | Liquidador Solidario | 14/07/2020 | 29/12/2022 |
Herreros Lopez Antonio Miguel | Liquidador Solidario | 14/07/2020 | 29/12/2022 |
Fernandez Carneiro Jose Manuel | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 14/07/2020 |
Herreros Lopez Antonio Miguel | Administrador Solidario | 08/03/2013 | 14/07/2020 |
Lario Gonzalez Pedro Sebastian | Apoderado | 04/09/2012 | 05/01/2015 |
Fernandez Carneiro Jose Manuel | Secretario | 04/09/2012 | 08/03/2013 |
Fernandez Carneiro Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 04/09/2012 | 08/03/2013 |
Fernandez Carneiro Jose Manuel | Consejero | 04/09/2012 | 08/03/2013 |
Herreros Lopez Antonio Miguel | Consejero Delegado Solidario | 04/09/2012 | 08/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECOTRUCK MEDINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 81, S 8, H VA 25082, I/A 8 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 80, S 8, H VA 25082, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-47
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 80, S 8, H VA 25082, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 80, S 8, H VA 25082, I/A 7 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-47
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 624.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 684.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.040,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 80, S 8, H VA 25082, I/A 6 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 79, S 8, H VA 25082, I/A 5 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 79, S 8, H VA 25082, I/A 4 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 79, S 8, H VA 25082, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 79, S 8, H VA 25082, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 79, S 8, H VA 25082, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-47