ECOSOL GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pintor Zuloaga, 2
Código Postal 02001
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECOSOL GLOBAL SL
CIF B02613529
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/01/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECOSOL GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOSOL GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLOGY SOL SL | Administrador Solidario | 12/02/2019 | 25/01/2023 |
UNIVERGY INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 12/02/2019 | 25/01/2023 |
UNIVERGY INTERNATIONAL SL | Liquidador | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Parreño Rubio Maximino Jose | Apoderado | 01/04/2019 | 26/01/2021 |
ACTOS BORME DE ECOSOL GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 173, S 8, H AB 27314, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 173, S 8, H AB 27314, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 173, S 8, H AB 27314, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-02
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 173, S 8, H AB 27314, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006, L 770, F 3, S 8, H AB 27314, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004, L 768, F 49, S 8, H AB 27314, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004, L 768, F 48, S 8, H AB 27314, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-02
Dirección:C/ PINTOR ZULOAGA 2 ENTREPLA DE (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:14/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La producción eléctrica a través de energías renovables de todo tipo; la venta, reparación y mantenimiento de sus equipos. b) La promoción, construcción y explotación de instalaciones de generación eléctrica renovable. c)La instalación y mantenimiento de todo tipo de bombeos, así como de comprave
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004, L 768, F 48, S 8, H AB 27314, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-02