ECORIGENES XUQUER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Industria, 17
Código Postal 46610
Municipio Guadassuar
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECORIGENES XUQUER SL
CIF B98505571
Capital Social 5007.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 14/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Montalva Iñigo Rodolfo
VINCULACIONES DE ECORIGENES XUQUER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECORIGENES XUQUER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomer Navarro Jose Vicente | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 13/03/2013 | 15/01/2021 |
Fernandez Anselmo Maria Jose | Administrador Concursal | 15/01/2021 | |
Montalva Iñigo Rodolfo | Administrador Unico | 21/07/2016 | 15/01/2021 |
Montalt Sauri Jose Maria | Administrador Unico | 09/02/2016 | 21/07/2016 |
Colomer Navarro Jose Vicente | Administrador Mancomunado | 28/09/2015 | 09/02/2016 |
Montalt Sauri Jose Maria | Administrador Mancomunado | 28/09/2015 | 09/02/2016 |
Colomer Navarro Jose Vicente | Presidente | 13/03/2013 | 28/09/2015 |
Colomer Navarro Jose Vicente | Consejero | 13/03/2013 | 28/09/2015 |
Colomer Navarro Jose Vicente | Consejero Delegado Solidario | 28/09/2015 | |
Gisbert Gil Camilo | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 13/03/2013 | 28/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECORIGENES XUQUER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 156, S 8, H V 153003, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ECORIGENES XUQUER SL
Nif:B98505571
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fernandez Anselmo Maria Jose
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:MARIA DEL MAR FERNANDEZ BARJAU
Fecha de Resolución:26/09/2016
Número Procedimiento Concursal:646/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9601
Libro:
6883
Folio:
156
Hoja:
8-153003
Inscripción:
10
Fecha Inscripción15/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 156, S 8, H V 153003, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ECORIGENES XUQUER SL
Nif:B98505571
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Parte Dispositiva:
Se SE DECLARA CONCLUSO EL CONCURSO DE ACREEDORES de la Sociedad ECORIGENES XUQUER SOCIEDAD LIMITADA, por inexistencia de bienes
Fecha de Resolución:12/11/2020
Número Procedimiento Concursal:646/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9601
Libro:
6883
Folio:
156
Hoja:
8-153003
Inscripción:
10
Fecha Inscripción15/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 156, S 8, H V 153003, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ECORIGENES XUQUER SL
Nif:B98505571
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:MARIA DEL MAR FERNANDEZ BARJAU
Parte Dispositiva:
Se declara el estado de concurso voluntario abreviado de la sociedad
Fecha de Resolución:20/09/2016
Número Procedimiento Concursal:646/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9601
Libro:
6883
Folio:
156
Hoja:
8-153003
Inscripción:
8
Fecha Inscripción22/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 156, S 8, H V 153003, I/A 8 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 155, S 8, H V 153003, I/A 7 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 155, S 8, H V 153003, I/A 7 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 155, S 8, H V 153003, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 155, S 8, H V 153003, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 155, S 8, H V 153003, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-46
- Artículo de los estatutos: ARTICULO 21º. ADMINISTRACION. MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION. La administración de la sociedad, se podrá confiar alternativamente a un administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente, y cuyo número estará, entres dos y doce. En el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 155, S 8, H V 153003, I/A 5 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-46