ECOPLASTIC CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ECOPLASTIC CANARIAS SL
CIF B38934907
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ECOPLASTIC CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOPLASTIC CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castejon Travieso Eugeni | Consejero | 10/05/2010 | 21/06/2012 |
Diaz Adalid Maria Carmen | Secretario | 10/05/2010 | 21/06/2012 |
Gallego Rubio Jorge | Presidente | 10/05/2010 | 21/06/2012 |
Gallego Rubio Jorge | Consejero | 10/05/2010 | 21/06/2012 |
Gonzalez Exposito Carmen Luisa | Consejero | 10/05/2010 | 21/06/2012 |
HERA AMASA SA | Liquidador | 21/06/2012 | 21/06/2012 |
Diaz Caceres Angel Gabriel | Administrador Unico | 10/05/2010 |
ACTOS BORME DE ECOPLASTIC CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 71, S 8, H TF 43434, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 71, S 8, H TF 43434, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 71, S 8, H TF 43434, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 71, S 8, H TF 43434, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 70, S 8, H TF 43434, I/A 2 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 70, S 8, H TF 43434, I/A 2 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 70, S 8, H TF 43434, I/A 2 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-76-38
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-76-38