ECOPARC DE RESIDUS INDUSTRIALS SA - EXTINGUIDA
Municipio Constantí
Provincia Tarragona
Razón Social ECOPARC DE RESIDUS INDUSTRIALS SA
CIF A43451095
Capital Social 1.3492848E7 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Agencia De Residus De Catalunya
Auditor DELOITTE & TOUCHE SA
VINCULACIONES DE ECOPARC DE RESIDUS INDUSTRIALS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOPARC DE RESIDUS INDUSTRIALS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agencia De Residus De Catalunya | Socio Unico | 05/09/2012 | 24/11/2014 |
Chiner Furquet Ferran | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2011 | 24/11/2014 |
DELOITTE & TOUCHE SA | Auditor | 27/08/2013 | 24/11/2014 |
Sola Font Josep | Liquidador Solidario | 30/09/2014 | 24/11/2014 |
Tomas Amenos Teresa | Apoderado | 08/03/2013 | 24/11/2014 |
Tost Borras Josep Maria | Liquidador Solidario | 30/09/2014 | 24/11/2014 |
Tost Borras Josep Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2011 | 24/11/2014 |
Gispert Pastor Maria Teresa | Secretario | 30/09/2014 | |
Muñoz Gispert Antonio | Vicesecret. | 03/06/2010 | 30/09/2014 |
Puig Casañas Cesar | Consejero | 07/07/2014 | 30/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECOPARC DE RESIDUS INDUSTRIALS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 153, S 8, H T 12019, I/A 65 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 153, S 8, H T 12019, I/A 64 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 153, S 8, H T 12019, I/A 64 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-43
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 153, S 8, H T 12019, I/A 64 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 225, S 8, H T 12019, I/A 63 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-43
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 225, S 8, H T 12019, I/A 62 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-43
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 225, S 8, H T 12019, I/A 62 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-43
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 220, S 8, H T 12019, I/A 54 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2014-134-43
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 225, S 8, H T 12019, I/A 61 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-43
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 225, S 8, H T 12019, I/A 61 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-43