ECONOMISTAS MANAGERS Y EMPRESARIOS ASOCIADOS BUSINESS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MAESTRO JUAN CORRALES Num.82 P.2 PTA.1
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social ECONOMISTAS MANAGERS Y EMPRESARIOS ASOCIADOS BUSINESS CONSULTING SL
CIF B65705519
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECONOMISTAS MANAGERS Y EMPRESARIOS ASOCIADOS BUSINESS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECONOMISTAS MANAGERS Y EMPRESARIOS ASOCIADOS BUSINESS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agostino Corfini | Liquidador | 02/04/2014 | 26/03/2015 |
Garcia Ruiz Sofia | Administrador Solidario | 13/03/2012 | 02/04/2014 |
Tommaso Rossi | Administrador Solidario | 13/03/2012 | 02/04/2014 |
ACTOS BORME DE ECONOMISTAS MANAGERS Y EMPRESARIOS ASOCIADOS BUSINESS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 71, S 8, H B 421249, I/A 4 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 71, S 8, H B 421249, I/A 4 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 71, S 8, H B 421249, I/A 3 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 71, S 8, H B 421249, I/A 3 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 71, S 8, H B 421249, I/A 3 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 71, S 8, H B 421249, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 66, S 8, H B 421249, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08
Dirección:CL MAESTRO JUAN CORRALES Num.82 P.2 PTA.1 (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:29/12/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ASESORAMIENTO CONTABLE,ADMINISTRATIVO Y FISCAL.ASESORAMIENTO Y CONSULTORIADE NEGOCIOS.DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS CONTALBES,FINANCIEROS,FISCAL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 66, S 8, H B 421249, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08