ECONASA MEDIO AMBIENTAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social ECONASA MEDIO AMBIENTAL SA
CIF A31700743
Actividad Recogida de residuos no peligrosos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECONASA MEDIO AMBIENTAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECONASA MEDIO AMBIENTAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zufia Gonzalez Jesus Ramon | Administrador Solidario | 10/03/2011 | 26/02/2014 |
Zufia Gonzalez Jesus Ramon | Liquidador | 26/02/2014 | 26/02/2014 |
Zufia Gonzalez Jose Javier | Administrador Solidario | 10/03/2011 | 26/02/2014 |
Zufia Olcoz Fernando | Administrador Unico | 10/03/2011 |
ACTOS BORME DE ECONASA MEDIO AMBIENTAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 5 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 5 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 5 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 5 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 5 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 4 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 4 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 119, S 8, H NA 15990, I/A 4 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-56-31