ECOMASA INTERNATIONAL HEAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Calvo Sotelo, 23
Código Postal 39002
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECOMASA INTERNATIONAL HEAT SL
CIF B39762240
Capital Social 138000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/04/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ECOMASA INTERNATIONAL HEAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOMASA INTERNATIONAL HEAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Cebreros Andres | Liquidador Solidario | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
De Leon Cebreros Andres | Administrador Mancomunado | 07/05/2012 | 12/02/2015 |
De Leon Cebreros Andres | Apoderado Solidario | 14/05/2012 | 12/02/2015 |
Lavin Cobo Manuel Jesus | Liquidador Solidario | 12/02/2015 | 12/02/2015 |
Lavin Cobo Manuel Jesus | Administrador Mancomunado | 07/05/2012 | 12/02/2015 |
Lavin Cobo Manuel Jesus | Apoderado Solidario | 14/05/2012 | 12/02/2015 |
ECOMASA DE INVERSIONES II SL | Socio Unico | 30/05/2012 | 17/07/2012 |
Lavin Cobo Manuel Jesus | Socio Unico | 16/04/2012 | 30/05/2012 |
Lavin Cobo Manuel Jesus | Administrador Unico | 16/04/2012 | 07/05/2012 |
ACTOS BORME DE ECOMASA INTERNATIONAL HEAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 192, S 8, H S 23234, I/A 8 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 192, S 8, H S 23234, I/A 8 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 192, S 8, H S 23234, I/A 8 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-39
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 192, S 8, H S 23234, I/A 8 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 192, S 8, H S 23234, I/A 8 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 70, S 8, H S 23234, I/A 7 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-39
Capital Anterior: | 113.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 138.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 70, S 8, H S 23234, I/A 6 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-39
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 110.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 113.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 70, S 8, H S 23234, I/A 5 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-39
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 70, S 8, H S 23234, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-39
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 68, S 8, H S 23234, I/A 3 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-39