ECOLIVUM XTRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Roque, 12
Código Postal 41600
Municipio Arahal
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECOLIVUM XTRA SL
CIF B90113606
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 16/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Dominguez Rafael
VINCULACIONES DE ECOLIVUM XTRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOLIVUM XTRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Dominguez Francisco | Liquidador Unico | 21/05/2019 | 21/05/2019 |
Rodriguez Dominguez Francisco | Administrador Unico | 27/04/2017 | 21/05/2019 |
Rodriguez Dominguez Rafael | Socio Unico | 17/01/2014 | 21/05/2019 |
Rodriguez Dominguez Rafael | Administrador Unico | 17/01/2014 | 27/04/2017 |
ACTOS BORME DE ECOLIVUM XTRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 46, S 8, H SE 99772, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 45, S 8, H SE 99772, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 45, S 8, H SE 99772, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Dirección:C/ SAN ROQUE 12 - CODIGO POSTAL 41600 (ARAHAL)
Comienzo de operaciones:16/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento.- 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación.- 3. Actividades inmobiliarias.- 4. Actividades profesionales.- 5. Industrias manufactureras y textiles.- 6. Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5797 , F 45, S 8, H SE 99772, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41