ECOGESTION AMBIENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ramon Jimenez, 12
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ECOGESTION AMBIENTAL SL
CIF B84012517
Fecha de Constitución 28/05/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario SANTAOLALLA E HIJOS SA
VINCULACIONES DE ECOGESTION AMBIENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOGESTION AMBIENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santa Olalla Pastor Fernando Javier | Administrador Unico | 02/02/2012 | 30/01/2017 |
Santa Olalla Pastor Fernando Javier | Liquidador | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
SANTAOLALLA E HIJOS SA | Socio Unico | 02/02/2012 | 17/01/2013 |
Mateo Buisan Gonzalo Julian | Apoderado | 02/02/2012 | |
Mateo Vidal Silvia | Administrador Mancomunado | 02/02/2012 | |
Mateo Vidal Silvia | Apoderado | 02/02/2012 | |
Santa Olalla Pastor Fernando Javier | Administrador Mancomunado | 02/02/2012 | |
Santaolalla Gonzalez Gerardo | Apoderado | 02/02/2012 |
ACTOS BORME DE ECOGESTION AMBIENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 144, S 8, H M 355463, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 144, S 8, H M 355463, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 144, S 8, H M 355463, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 144, S 8, H M 355463, I/A 6 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
- IDENTIFICACION Y SELECCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, PARA SU POSTERIOR REALIZACION, TANTO EN LOS CENTROS PROPIOS DE LA SOCIEDAD, COMO EN OTROS ESPECIALIZADOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 143, S 8, H M 355463, I/A 5 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 143, S 8, H M 355463, I/A 4 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 142, S 8, H M 355463, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 142, S 8, H M 355463, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 142, S 8, H M 355463, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20132 , F 142, S 8, H M 355463, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28