ECOFON INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ECOFON INSTALACIONES SL
CIF B38724811
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Cabo Enrique
VINCULACIONES DE ECOFON INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOFON INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Lopez Evaristo Marcos | Administrador Unico | 27/11/2012 | 12/12/2013 |
Sanchez Cabo Enrique | Liquidador | 12/12/2013 | 12/12/2013 |
Sanchez Cabo Enrique | Socio Unico | 28/09/2013 | 12/12/2013 |
Sanchez Cabo Enrique | Administrador Unico | 14/09/2011 | 27/11/2012 |
Martinez Lopez Evaristo | Administrador Unico | 23/07/2009 | 14/09/2011 |
Reyes Diaz Javier Gumersindo | Administrador Unico | 23/07/2009 |
ACTOS BORME DE ECOFON INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 9 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 9 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 9 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 9 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 8 (28/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 101, S 8, H TF 31532, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 100, S 8, H TF 31532, I/A 6 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 100, S 8, H TF 31532, I/A 6 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-38