ECOEQ DESARROLLO Y ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rambla Obispo Orbera, 11
Código Postal 04001
Municipio Almería
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECOEQ DESARROLLO Y ENERGIA SL
CIF B04681094
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 24/08/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cobos Sanchez Margarita
VINCULACIONES DE ECOEQ DESARROLLO Y ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOEQ DESARROLLO Y ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañabate Vallejo Andres | Administrador Unico | 19/06/2019 | 02/02/2024 |
Cañabate Vallejo Andres | Liquidador | 02/02/2024 | 02/02/2024 |
Cobos Sanchez Margarita | Socio Unico | 05/11/2010 | 02/02/2024 |
Cobos Sanchez Margarita | Administrador Unico | 05/11/2010 | 19/06/2019 |
Cobos Sanchez Margarita | Administrador Solidario | 16/07/2010 | 05/11/2010 |
San Segundo Sanchidrian Laura | Administrador Solidario | 16/07/2010 | 05/11/2010 |
ACTOS BORME DE ECOEQ DESARROLLO Y ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 5 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 5 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 5 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 5 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-04
- RBLA OBISPO ORBERA 11 1º 2 (ALMERIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.- La sociedad es de nacionalidad española y tiene su domicilio en =Almería, en Rambla Obispo Orberá, nº 11, 1º 2=. El Organo de Administración podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones en cualquire punto del territorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 4 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-04
- RBLA OBISPO ORBERA 11 1 (ALMERIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.- La sociedad tiene su domicilio en =Almería, Rambla Obispo Orberá, 11, 1º=. Por acuerdo o decisión del Organo de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro de la misma población. Para cambiarlo a otra población distinta, se requerirá
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 27, S 8, H AL 36455, I/A 3 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-04