ECOENERGETICA DE CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalba Hervas, 2
Código Postal 38002
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECOENERGETICA DE CANARIAS SL
CIF B38920500
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Leon Concepcion Pedro
Propietario DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL
VINCULACIONES DE ECOENERGETICA DE CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOENERGETICA DE CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Concepcion Pedro | Administrador Unico | 28/02/2013 | 27/07/2015 |
DENKI SERVICIOS ENERGETICOS SL | Socio Unico | 27/10/2010 | 27/07/2015 |
De Leon Concepcion Ana | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 28/02/2013 |
De Leon Concepcion Marta | Administrador Solidario | 19/04/2011 | 28/02/2013 |
De Leon Concepcion Pedro | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 28/02/2013 |
Caturla Vicente Gabriel | Secretario | 14/10/2010 | |
Caturla Vicente Gabriel | Consejero | 14/10/2010 | |
De Leon Concepcion Ana | Consejero | 14/10/2010 | |
De Leon Concepcion Pedro | Consejero | 14/10/2010 | |
Soneira Garcia Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECOENERGETICA DE CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 159, S 8, H TF 42801, I/A 10 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 159, S 8, H TF 42801, I/A 10 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 159, S 8, H TF 42801, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 159, S 8, H TF 42801, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 159, S 8, H TF 42801, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
- C/ VILLALBA HERVAS 2 Esc.7 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 158, S 8, H TF 42801, I/A 8 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-38
- Comercio al por mayor de energías renovables mediante el uso de tecnologíade la información y las telecomunicaciones y en nombre propio y por cuentapropia (trading) así como las actividades de intermediación de energías renovables que gestionan la venta de energía renovable a través de las redes d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 158, S 8, H TF 42801, I/A 8 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 158, S 8, H TF 42801, I/A 8 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38