ECOEN PERFORACIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LG CASA GANGONELLS Num.36
Código Postal 08253
Municipio Sant Salvador de Guardiola
Provincia Barcelona
Razón Social ECOEN PERFORACIONS SL
CIF B65542235
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/04/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ECOEN PERFORACIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOEN PERFORACIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICATALANA DE CONSULTORES Y ASESORES SL | Auditor | 23/01/2018 | 21/11/2019 |
BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL | Auditor | 21/08/2014 | 21/11/2019 |
KRESTON IBERAUDIT CM SLP | Auditor | 28/07/2015 | 21/11/2019 |
Olalla Medina Santiago | Liquidador | 21/11/2019 | 21/11/2019 |
Olalla Medina Santiago | Administrador Solidario | 27/04/2011 | 21/11/2019 |
Torrente Alberich Jorge | Liquidador | 21/11/2019 | 21/11/2019 |
Torrente Alberich Jorge | Administrador Solidario | 27/04/2011 | 21/11/2019 |
Gangonells Majan Joan | Administrador Solidario | 27/04/2011 | 23/04/2013 |
ACTOS BORME DE ECOEN PERFORACIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 168, S 8, H B 408568, I/A 6 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 168, S 8, H B 408568, I/A 6 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 168, S 8, H B 408568, I/A 6 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 167, S 8, H B 408568, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 167, S 8, H B 408568, I/A 4 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 167, S 8, H B 408568, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 167, S 8, H B 408568, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 164, S 8, H B 408568, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Dirección:LG CASA GANGONELLS Num.36 (SANT SALVADOR DE GUARDIOLA)
Comienzo de operaciones:01/04/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE PROMOCION,COMERCIALIZACION,INSTALACION,CONSTRUCCION,GESTION,EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ENERGETICAS,CONSTRUCCION Y PROMOCION DE EDIFICACIONES,PERFORACIONES GEOTERMICAS DE BUSCAR AGUA Y PILOTAJES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42522 , F 164, S 8, H B 408568, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08