ECOCREA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Fleming, 4
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECOCREA SL
CIF B98404676
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ECOCREA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOCREA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DICGI FINANCIEROS SA | Apoderado | 21/11/2012 | 11/08/2020 |
Vaquer Giner Carlos Ignacio | Liquidador Unico | 21/05/2018 | 11/08/2020 |
Vaquer Giner Carlos Ignacio | Administrador Unico | 09/06/2016 | 21/05/2018 |
DICGI FINANCIEROS SA | Administrador Solidario | 13/08/2014 | 09/06/2016 |
JOVI MEDITERRANEO SL | Administrador Solidario | 13/08/2014 | 09/06/2016 |
Soto Fernandez Jose Manuel | Administrador Unico | 11/01/2012 | 13/08/2014 |
ACTOS BORME DE ECOCREA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 6 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 6 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 5 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 5 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 5 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 5 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 91, S 8, H V 146682, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-46
- C/ DOCTOR FLEMING 4 - BAJO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 90, S 8, H V 146682, I/A 3 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-46