ECO IREGUA 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monje Vigila, 14
Código Postal 26120
Municipio Albelda de Iregua
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECO IREGUA 2009 SL
CIF B26457739
Capital Social 1003010.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FINANZAS DEL IREGUA SL
Propietario FINANZAS DEL IREGUA SL
VINCULACIONES DE ECO IREGUA 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECO IREGUA 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANZAS DEL IREGUA SL | Socio Unico | 08/06/2009 | 31/01/2019 |
FINANZAS DEL IREGUA SL | Administrador Unico | 23/12/2011 | 31/01/2019 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado Mancomunado | 03/02/2017 | 31/01/2019 |
Modia Rota Maria Pilar | Apoderado | 03/02/2017 | 31/01/2019 |
Modia Rota Pilar | Apoderado Solidario | 08/03/2010 | 31/01/2019 |
Modia Rota Pilar | Apoderado Mancomunado | 08/03/2010 | 31/01/2019 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado Solidario | 03/03/2015 | 31/01/2019 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado Mancomunado | 03/02/2017 | 31/01/2019 |
Palacios Garcia Angel Pablo | Apoderado | 03/02/2017 | 31/01/2019 |
Palacios Perez Esther | Apoderado Mancomunado | 03/02/2017 | 31/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECO IREGUA 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 224, S 8, H LO 12986, I/A 10 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 224, S 8, H LO 12986, I/A 10 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 9 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-26
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 8 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 7 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 5 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 702 , F 222, S 8, H LO 12986, I/A 5 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-26