ECO-INICIATIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB CUATRO VIENTOS 10
Código Postal 12560
Municipio Benicasim/Benicàssim
Provincia Castellón/Castello
Razón Social ECO-INICIATIVAS SL
CIF B12814695
Capital Social 550000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ECO-INICIATIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECO-INICIATIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Langa Cervera Rafael | Liquidador | 16/06/2020 | 16/06/2020 |
Langa Cervera Rafael | Administrador Unico | 08/05/2018 | 16/06/2020 |
Canet Llacer Francisco Guzman | Administrador Unico | 02/03/2009 | 08/05/2018 |
ACTOS BORME DE ECO-INICIATIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 8 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 8 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 8 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 8 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO por reducción de capital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 7 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Capital Anterior: | 1.450.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 900.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 550.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 7 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 6 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 6 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO por aumento de capital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 5 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-12
Capital Anterior: | 44.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.406.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.450.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.195,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501, L 1063, F 114, S 8, H CS 30922, I/A 5 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-12