ECCONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rios Rosas, 41
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECCONSULTING SL
CIF B65276404
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ECCONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECCONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calaf Ferrer Antoni Enric | Administrador Unico | 11/07/2016 | 17/06/2022 |
Calaf Ferrer Antoni Enric | Apoderado | 11/03/2010 | 17/06/2022 |
Calaf Ferrer Antoni Enric | Liquidador | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
Caldentey Mari Esther Maria | Administrador Unico | 04/03/2010 | 11/07/2016 |
ACTOS BORME DE ECCONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 4 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 4 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 4 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
- CL RIOS ROSAS Num.41 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 3 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO: ANTONI ENRIC CALAF FERRER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 3 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 3 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 127, S 8, H B 395400, I/A 3 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 126, S 8, H B 395400, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 123, S 8, H B 395400, I/A 1 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08