EBSOP INTER BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pere de València, 7
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EBSOP INTER BUSINESS SL
CIF B98867716
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 02/11/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EBSOP INTER BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EBSOP INTER BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balsevicius Mantvydas | Apoderado | 10/08/2018 | 26/11/2021 |
Irmantas Liutkauskas | Apoderado | 04/01/2021 | 26/11/2021 |
Naumova Alla | Liquidador Unico | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Naumova Alla | Administrador Unico | 10/08/2018 | 26/11/2021 |
Irmantas Liutkauskas | Administrador Unico | 13/12/2016 | 10/08/2018 |
ACTOS BORME DE EBSOP INTER BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 174, S 8, H V 173646, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 174, S 8, H V 173646, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 174, S 8, H V 173646, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 174, S 8, H V 173646, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 174, S 8, H V 173646, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 173, S 8, H V 173646, I/A 5 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 173, S 8, H V 173646, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 172, S 8, H V 173646, I/A 3 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-46
- 2. Objeto social.-Como objeto principal: CNAE 4711. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas y de toda clase de artículos y mercaderías de uso ordinario en hogar y empresas. Como objeto secundario: a.- Importación y exportación de toda clase de maquinaria y vehículos.- b.- Importac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 172, S 8, H V 173646, I/A 2 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-46
- C/ PERE DE VALENCIA 7 4 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10207, L 7489, F 172, S 8, H V 173646, I/A 2 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-46