EBROPUL SL
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social EBROPUL SL
CIF B50534908
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Teléfono 97 656 46 25
VINCULACIONES DE EBROPUL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EBROPUL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITZAR AUDITORES SLP | Auditor | 06/08/2012 | 09/10/2018 |
AUDITZAR AUDITORES SLP | Auditor | 31/07/2015 | 09/10/2018 |
Del Hoyo Vidal Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2009 | 12/06/2015 |
Sole Cabrera Maria Rosa | Apoderado Mancomunado | 08/09/2009 | 12/06/2015 |
Bribian Puertas Francisco Luis | Auditor | 27/11/2009 | 06/08/2012 |
Iranzo Espallargas Jose Luis | Auditor Suplente | 27/11/2009 | 06/08/2012 |
Primicia Pelegrin Jose Maria | Apoderado | 08/09/2009 |
ACTOS BORME DE EBROPUL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 27, S 8, H Z 9795, I/A 12 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 27, S 8, H Z 9795, I/A 11 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 27, S 8, H Z 9795, I/A 10 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 27, S 8, H Z 9795, I/A 9 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-50
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 27, S 8, H Z 9795, I/A 9 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-50
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 26, S 8, H Z 9795, I/A 8 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 26, S 8, H Z 9795, I/A 7 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 26, S 8, H Z 9795, I/A 6 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-50