EBRODUERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Canteras, 18
Código Postal 50180
Municipio Utebo
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social EBRODUERO SL
CIF B99046641
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Propietario EXCAVACIONES CESAR LAHERA SL
VINCULACIONES DE EBRODUERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EBRODUERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES CESAR LAHERA SL | Socio Unico | 21/04/2014 | 07/08/2014 |
Prados Marquez Ana Isabel | Administrador Unico | 11/02/2014 | 07/08/2014 |
Prados Marquez Ana Isabel | Apoderado | 07/08/2014 | |
De Pablo Alonso Eduardo | Administrador Solidario | 30/11/2009 | 11/02/2014 |
Prados Marquez Ana Isabel | Administrador Solidario | 30/11/2009 | 11/02/2014 |
Prados Marquez Ana Isabel | Administrador Unico | 30/11/2009 |
ACTOS BORME DE EBRODUERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 9 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 9 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 9 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 9 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 8 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-50
- C/ LAS CANTERAS 18 (UTEBO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 181, S 8, H Z 37727, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-50