EBANISTERIA BRUTAU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llobateres, 14
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EBANISTERIA BRUTAU SL
CIF B66199175
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Instalación de carpintería
Fecha de Constitución 09/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EBANISTERIA BRUTAU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EBANISTERIA BRUTAU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Carrasco Raquel | REP.ADM.CONC | 12/11/2015 | 02/01/2017 |
CREPARE ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 12/11/2015 | 02/01/2017 |
Fernandez Labrador Antonio | Administrador Unico | 21/04/2015 | 12/05/2016 |
Sanchez Perez Leovigildo | Administrador Unico | 17/09/2014 | 21/04/2015 |
Fernandez Labrador Antonio | Administrador Unico | 03/02/2014 | 17/09/2014 |
ACTOS BORME DE EBANISTERIA BRUTAU SL
- JUZGADO SOCIAL 3 DE SABADELL, RESOLUCION FIRME DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 106, S 8, H B 447938, I/A 8 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 106, S 8, H B 447938, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 606/2015, AUTO FIRME DE FECHA 12/12/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 106, S 8, H B 447938, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 105, S 8, H B 447938, I/A 6 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 606/2015, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 18/12/2015 Y 02/03/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 105, S 8, H B 447938, I/A 6 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 105, S 8, H B 447938, I/A 6 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 606/2015, AUTO FIRME DE FECHA 29/09/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 104, S 8, H B 447938, I/A 5 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 104, S 8, H B 447938, I/A 5 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: ANTONIO FERNANDEZ LABRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 104, S 8, H B 447938, I/A 4 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 104, S 8, H B 447938, I/A 3 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-08