EASYSURF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Pi, 49
Código Postal 08754
Municipio El Papiol
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EASYSURF SL
CIF B65730921
Capital Social 54789.0 Euros
Actividad Reparación y mantenimiento naval
Fecha de Constitución 30/01/2012
Página Web www.jetson.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EASYSURF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EASYSURF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Allegue Seoane Jose | Administrador Concursal | 02/07/2018 | 24/07/2019 |
Barron Ibeas Iñigo | Administrador Unico | 27/02/2012 | 02/07/2018 |
ACTOS BORME DE EASYSURF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46465 , F 46, S 8, H B 419168, I/A 6 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 227/2018, AUTO FIRME DE FECHA 28/05/2019, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46465 , F 46, S 8, H B 419168, I/A 6 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46465 , F 46, S 8, H B 419168, I/A 6 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 225, S 8, H B 419168, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 227/2018,AUTO FIRME DE FECHA 11/04/18,RECTIFICADO POR AUTO FIRME DE FECHA 19/04/18, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 225, S 8, H B 419168, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 225, S 8, H B 419168, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 225, S 8, H B 419168, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Capital Anterior: | 37.556,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.233,00 | Euros |
Capital Actual: | 54.789,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 224, S 8, H B 419168, I/A 4 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Capital Anterior: | 28.099,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.457,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.556,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 223, S 8, H B 419168, I/A 3 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.099,00 | Euros |
Porcentaje: | 806,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43043 , F 220, S 8, H B 419168, I/A 2 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-08