EASY SPORT SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 31
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EASY SPORT SPAIN SL
CIF B86890589
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 11/12/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EASY SPORT SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EASY SPORT SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Jimenez Jorge | Apoderado | 07/01/2015 | 07/01/2020 |
Perez Segarra Koester Fernando | Administrador Solidario | 16/01/2014 | 07/01/2020 |
Segarra Koester Fernando | Liquidador | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
Segarra Koester Fernando | Administrador Unico | 24/07/2017 | 07/01/2020 |
Bugallal Cercadillo Gonzalo Carlos | Administrador Solidario | 16/01/2014 | 24/07/2017 |
Segarra Koester Fernando | Administrador Solidario | 24/07/2017 |
ACTOS BORME DE EASY SPORT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 63, S 8, H M 572608, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 63, S 8, H M 572608, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 63, S 8, H M 572608, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 63, S 8, H M 572608, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 62, S 8, H M 572608, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 62, S 8, H M 572608, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 62, S 8, H M 572608, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 61, S 8, H M 572608, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 60, S 8, H M 572608, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Dirección:C/ MAYOR 31 - ENTREPLANTA PUERTA DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/12/13
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa de maquinaria deportiva y la explotación de la misma en España bajo una marca comercial propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31819 , F 60, S 8, H M 572608, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28