EAST WEST TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 128
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social EAST WEST TRADE SL
CIF B58217613
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EAST WEST TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EAST WEST TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Werner Muhlemann | Liquidador | 30/03/2012 | 30/03/2012 |
Werner Muhlemann | Administrador Unico | 28/05/2010 | 30/03/2012 |
EMS SHIP SUPPLY SPAIN SAU | Administrador Unico | 22/10/2009 | 28/05/2010 |
Sunet Gutierrez Juan | REPR.143 RRM | 22/10/2009 | 28/05/2010 |
ARBODANS XXI SL | Administrador Unico | 22/10/2009 |
ACTOS BORME DE EAST WEST TRADE SL
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 50, S 8, H B 46841, I/A 14 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 50, S 8, H B 46841, I/A 15 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 50, S 8, H B 46841, I/A 15 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 50, S 8, H B 46841, I/A 15 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: DON WERNER MUHLEMANN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 49, S 8, H B 46841, I/A 13 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 49, S 8, H B 46841, I/A 13 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 49, S 8, H B 46841, I/A 13 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08