EASO BOLSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Libertad, 21
Código Postal 20004
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social EASO BOLSA SA
CIF A20227484
Capital Social 1.515003667E7 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EASO BOLSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EASO BOLSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azurza Fernandez Rafael | Liquidador Mancomunado | 10/08/2016 | 10/08/2016 |
Azurza Fernandez Rafael | Administrador Mancomunado | 03/09/2015 | 10/08/2016 |
Figaro Volta Rosa | Liquidador Mancomunado | 10/08/2016 | 10/08/2016 |
Figaro Volta Rosa | Administrador Mancomunado | 03/09/2015 | 10/08/2016 |
Inchaurregui Garcia Maria Amaya | Apoderado Solidario | 17/05/2010 | 10/08/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 26/08/2009 | 10/08/2016 |
Diaz De Otalora Uriarte Javier | Administrador Unico | 05/02/2010 | 03/09/2015 |
Echaniz Irigoyen Iker | Apoderado Solidario | 17/05/2010 | 29/06/2015 |
Mijangos Ugarte Jesus-maria | Apoderado | 17/05/2010 | |
Saenz Gil Alvaro | Apoderado | 17/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EASO BOLSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 97, S 8, H SS 7536, I/A 33 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 97, S 8, H SS 7536, I/A 33 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 97, S 8, H SS 7536, I/A 33 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 97, S 8, H SS 7536, I/A 33 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4º, 5º, 10º, 13º, 14º, 16º, 17º, 20º, 23º, 24º, 27º, 29º, 30º Y 33º, de los Estatutos Sociales, así como el NOMBRE DEL CAPITULO II de dichos Estatutos, con el fin de permitir que el órgano de administración pueda revestir la forma de DOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 114, S 8, H SS 7536, I/A 32 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 114, S 8, H SS 7536, I/A 32 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 114, S 8, H SS 7536, I/A 32 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 114, S 8, H SS 7536, I/A 32 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 114, S 8, H SS 7536, I/A 31 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
- AVDA DE LA LIBERTAD, Nº21. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 114, S 8, H SS 7536, I/A 30 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-20