EAGLE SPORTS WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ANTONIO MACHADO - CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALM
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Razón Social EAGLE SPORTS WORLD SL
CIF B93027951
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 16/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gutierrez Mata Francisco Javier
VINCULACIONES DE EAGLE SPORTS WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EAGLE SPORTS WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Griffin Stephen Paul | Administrador Mancomunado | 27/10/2009 | 07/03/2019 |
Gutierrez Mata Francisco Javier | Socio único | 07/03/2019 | |
Gutierrez Mata Francisco Javier | Liquidador | 07/03/2019 | 07/03/2019 |
Gutierrez Mata Francisco Javier | Socio Unico | 28/04/2011 | 07/03/2019 |
Gutierrez Mata Francisco Javier | Administrador Unico | 28/04/2011 | 07/03/2019 |
Griffin Stephen | Administrador Mancomunado | 28/04/2011 | |
Gutierrez Mata Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 06/04/2010 | 28/04/2011 |
Ramos Rodriguez Juan Francisco | Administrador Mancomunado | 27/10/2009 | 28/04/2011 |
ACTOS BORME DE EAGLE SPORTS WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 4 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 4 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 4 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4693, L 3601, F 113, S 8, H MA103037, I/A 4 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-29