E2CHANNEL MS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Avenida de Madrid, 36
Código Postal 26007
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social E2CHANNEL MS SL
CIF B26466870
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 18/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ciarreta Palacios Jose Maria
Propietario DMKCOM SERVICES SL
VINCULACIONES DE E2CHANNEL MS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E2CHANNEL MS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciarreta Palacios Jose Maria | Administrador Unico | 07/02/2013 | 09/03/2015 |
Ciarreta Palacios Juan Pedro | Apoderado | 23/03/2010 | 09/03/2015 |
DMKCOM SERVICES SL | Socio Unico | 07/02/2013 | 09/03/2015 |
Ciarreta Palacios Jose Maria | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 07/02/2013 |
Lafuente Carcamo Jose Ignacio | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 07/02/2013 |
ACTOS BORME DE E2CHANNEL MS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 5 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 5 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-26
- AVDA DE MADRID 36-38 (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 219, S 8, H LO 13938, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 218, S 8, H LO 13938, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 217, S 8, H LO 13938, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-26
Dirección:AVDA DE MADRID 34 BAJO (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:18/01/10
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Los servicios de asesoramiento a organizaciones, empresas y particulares en Planificación Estratégica y el desarrollo de sus acciones de Marketing y Comunicación. La creación, desarrollo y/o explotación de medios y aplicaciones tecnológicas (TIC's) asociadas al desarrollo del Marketing y la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 217, S 8, H LO 13938, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-26