E S G SPORT MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 154
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social E S G SPORT MARKETING SL
CIF B65036741
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 03/02/2009
Nombres Anteriores
- BAINET RACING SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE E S G SPORT MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E S G SPORT MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borras Salvat Manel | Administrador Solidario | 09/08/2016 | 13/03/2020 |
Borras Salvat Manuel | Liquidador | 13/03/2020 | 13/03/2020 |
Sanchez Alvarez Francisco Ramon | Liquidador | 13/03/2020 | 13/03/2020 |
Sanchez Alvarez Francisco Ramon | Administrador Solidario | 28/04/2010 | 13/03/2020 |
Gurt Casas Pere | Administrador Solidario | 28/04/2010 | 09/08/2016 |
Buruchaga Ruisanchez Jose Ignacio | Presidente | 26/02/2009 | 28/04/2010 |
Buruchaga Ruisanchez Jose Ignacio | Consejero | 26/02/2009 | 28/04/2010 |
Buruchaga Ruisanchez Jose Ignacio | Consejero Delegado | 26/02/2009 | 28/04/2010 |
Gurt Casas Pere | Consejero | 26/02/2009 | 28/04/2010 |
Sanchez Alvarez Francisco Ramon | Secretario | 26/02/2009 | 28/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE E S G SPORT MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 210, S 8, H B 377484, I/A 5 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 210, S 8, H B 377484, I/A 5 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 210, S 8, H B 377484, I/A 5 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 209, S 8, H B 377484, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 209, S 8, H B 377484, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Empresa: BAINET RACING SL
- E S G SPORT MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 209, S 8, H B 377484, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Empresa: BAINET RACING SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 209, S 8, H B 377484, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08
Empresa: BAINET RACING SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41061 , F 209, S 8, H B 377484, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08