E-CARS RENT A CAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibaute, 28
Código Postal 38111
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social E-CARS RENT A CAR SL
CIF B76639897
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 12/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Padron Perez Domingo Jose
Propietario COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL
VINCULACIONES DE E-CARS RENT A CAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E-CARS RENT A CAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Socio Unico | 12/11/2014 | 27/11/2015 |
Garcia Padron Perez Domingo Jose | Administrador Unico | 29/05/2014 | 27/11/2015 |
ACTOS BORME DE E-CARS RENT A CAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 101, S 8, H TF 53694, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 101, S 8, H TF 53694, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 101, S 8, H TF 53694, I/A 2 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 100, S 8, H TF 53694, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-38
Dirección:C/ IBAUTE 28 - ACORAN (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:12/05/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 4. OBJETO. La Sociedad se dedicará en España o en el Extranjero, ya sea en nombre propio como concesionaria o comisionista: A) CNAE 3514. Comercio de energía eléctrica. (La venta al usuario de energía eléctrica, las actividades de los intermediarios de la energía eléctrica que gestionan la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3330 , F 100, S 8, H TF 53694, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-38