DUTYFLY SOLUTIONS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Razón Social DUTYFLY SOLUTIONS ESPAÑA SL
CIF B84912765
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 09/01/2007
Nombres Anteriores
- AEROBOUTIQUE INFLIGHT RETAIL ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario DUTYFLY SOLUTIONS SAS
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DUTYFLY SOLUTIONS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUTYFLY SOLUTIONS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berbessou Fabrice Jean Christophe | Apoderado | 13/11/2012 | 26/08/2024 |
Berbessou Fabrice Jean Christophe | Apoderado | 26/08/2024 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/10/2012 | 26/08/2024 |
Dupuy Richard Gabriel | Apoderado | 13/11/2012 | 26/08/2024 |
Dupuy Richard Gabriel | Apoderado | 26/08/2024 | |
DUTYFLY SOLUTIONS SAS | Socio Unico | 13/12/2012 | 26/08/2024 |
Le Goff Philippe Maurice | Apoderado | 09/07/2015 | 26/08/2024 |
Roberti Massimo Luigi | Administrador Unico | 13/09/2021 | 26/08/2024 |
Roberti Massimo Luigi | Liquidador | 26/08/2024 | 26/08/2024 |
Sire De Magalhaes Mexia Alves Antonio Duarte | Apoderado | 22/08/2011 | 26/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DUTYFLY SOLUTIONS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 425688, I/A 15 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 425688, I/A 15 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 425688, I/A 15 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 425688, I/A 15 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 425688, I/A 15 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23719 , F 146, S 8, H M 425688, I/A 14 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23719 , F 146, S 8, H M 425688, I/A 14 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 396.994,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.206,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23719 , F 145, S 8, H M 425688, I/A 13 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23719 , F 145, S 8, H M 425688, I/A 12 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23719 , F 145, S 8, H M 425688, I/A 12 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28