DURSA PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE AGUILAS A CALABARDINA Km 2 - ISLA DEL FRAI
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social DURSA PROPERTIES SL
CIF B83695171
Capital Social 920000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/07/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DURSA PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURSA PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gutierrez Jose Angel | Secretario No Consejero | 09/03/2012 | 07/04/2020 |
Gonzalez Rodriguez Manuel Emilio | Representante | 09/03/2012 | 07/04/2020 |
Gonzalez Roque Ester | Representante | 09/03/2012 | 07/04/2020 |
Lada Diaz Maria De Los Angeles | Representante | 09/03/2012 | 07/04/2020 |
Maria De Los Angeles Lada Diaz | Liquidador | 07/04/2020 | 07/04/2020 |
Marta Gonzalez Roque | Administrador Unico | 21/01/2019 | 07/04/2020 |
Maria De Los Angeles Lada Diaz | Administrador Unico | 22/05/2014 | 21/01/2019 |
DURSA CORPORACION DE BIENES SL | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2012 | 22/05/2014 |
DURSA CORPORACION DE BIENES SL | Presidente | 09/03/2012 | 22/05/2014 |
DURSA CORPORACION DE BIENES SL | Consejero | 09/03/2012 | 22/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DURSA PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 91, S 8, H MU 79173, I/A 6 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 91, S 8, H MU 79173, I/A 6 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 91, S 8, H MU 79173, I/A 6 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 91, S 8, H MU 79173, I/A 6 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 90, S 8, H MU 79173, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 90, S 8, H MU 79173, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-30
Capital Anterior: | 1.500.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 580.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 920.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 90, S 8, H MU 79173, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 89, S 8, H MU 79173, I/A 3 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Capital Anterior: | 1.800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 89, S 8, H MU 79173, I/A 3 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 89, S 8, H MU 79173, I/A 3 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30