DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Moya Blanco, 82
Código Postal 33394
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES SA
CIF A33608183
Capital Social 1.27735518E7 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Lopez Roberto
VINCULACIONES DE DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanc Diaz Mariano | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Blanc Diaz Mariano | Apoderado Mancomunado | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Estebanez Vallina Rosa Maria | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Estebanez Vallina Rosa Maria | Apoderado Mancomunado | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Felgueroso Fuentes Secundino | Apoderado Mancomunado | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Garcia Rodriguez Nicanor | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Garcia Rodriguez Nicanor | Apoderado Mancomunado | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Giraldo Alvarez Andres | Apoderado Mancomunado | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Giraldo Alvarez Andres | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
Montoto Esbert Javier | Apoderado Solidario | 10/11/2011 | 01/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H AS 1605, I/A 115 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H AS 1605, I/A 115 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H AS 1605, I/A 114 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H AS 1605, I/A 113 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H AS 1605, I/A 113 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 93, S 8, H AS 1605, I/A 112 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 92, S 8, H AS 1605, I/A 111 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 91, S 8, H AS 1605, I/A 110 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 90, S 8, H AS 1605, I/A 109 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-33