DURLAND CEMENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Puig Dels Tudons, 3
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DURLAND CEMENTOS SL
CIF B62708789
Capital Social 454020.0 Euros
Actividad Fabricación de mortero
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DURLAND CEMENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURLAND CEMENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MM ABOGADOS PARTNERSHIP SLP | Administrador Concursal | 28/11/2013 | 26/01/2016 |
Palomar Sarabia Mario | REP.ADM.CONC | 28/11/2013 | 26/01/2016 |
Mustienes Salvat Jose Antonio | Administrador Unico | 04/06/2013 | 28/11/2013 |
Font Pauls Francisco | Administrador | 04/06/2013 |
ACTOS BORME DE DURLAND CEMENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 34, S 8, H B 239071, I/A 8 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 571/2013, AUTO FIRME DE FECHA 10/11/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 34, S 8, H B 239071, I/A 8 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 34, S 8, H B 239071, I/A 8 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 571/2013, AUTO FIRME DE FECHA 22/07/2014, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 34, S 8, H B 239071, I/A 7 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 571/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/01/2015, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 33, S 8, H B 239071, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 32, S 8, H B 239071, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 571/2013, AUTO FIRME DE FECHA 24/10/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 32, S 8, H B 239071, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 32, S 8, H B 239071, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 32, S 8, H B 239071, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 451.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 454.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 14.933,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34023 , F 32, S 8, H B 239071, I/A 4 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08