DURKAN INVERSIONES TURISTICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gobelas, 17
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DURKAN INVERSIONES TURISTICAS SL
CIF B81781056
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Albizuri Sagarminaga Francisco Javier
Propietario ALBISOLA SL
VINCULACIONES DE DURKAN INVERSIONES TURISTICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURKAN INVERSIONES TURISTICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBISOLA SL | Socio Unico | 25/01/2010 | 08/04/2010 |
Albizuri Sagarminaga Francisco Javier | Administrador Unico | 05/05/2009 | 08/04/2010 |
Albizuri Sagarminaga Francisco Javier | Consejero Delegado Solidario | 05/05/2009 | |
Albizuri Sagarminaga Francisco Javier | Presidente | 05/05/2009 | |
Albizuri Sagarminaga Francisco Javier | Consejero | 05/05/2009 | |
Carrera Boris | Consejero | 05/05/2009 | |
Carrera Paco | Consejero Delegado Solidario | 05/05/2009 | |
Carrera Paco | Secretario | 05/05/2009 | |
Carrera Paco | Consejero | 05/05/2009 |
ACTOS BORME DE DURKAN INVERSIONES TURISTICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 6 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 6 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD " ALBISOLA SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 6 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 5 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-229-28
- C/ GOBELAS 17 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26674 , F 30, S 8, H M 194913, I/A 4 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
- Extendida diligencia provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 6, S 8, H SE 33528, I/A 14 A (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-41