DURAN & PASCUAL MARKETING SL - EXTINGUIDA
Municipio Mazarrón
Provincia Murcia
Razón Social DURAN & PASCUAL MARKETING SL
CIF B73460891
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 04/07/2006
VINCULACIONES DE DURAN & PASCUAL MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURAN & PASCUAL MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Aznar Lopez | Consejero | 14/10/2021 | |
Christian Schmidt | Consejero | 14/10/2021 | |
Christian Schmidt | Apoderado | 23/03/2009 | 14/10/2021 |
David Abram | Presidente | 14/10/2021 | |
David Abram | Consejero | 14/10/2021 | |
David Abram | Apoderado | 23/03/2009 | 14/10/2021 |
Jose Miguel Duran Gonzalez | Liquidador Mancomunado | 14/10/2021 | 14/10/2021 |
Miguel Duran Granados | Secretario | 14/10/2021 | |
Miguel Duran Granados | Consejero | 14/10/2021 | |
Miguel Duran Granados | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2009 | 14/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DURAN & PASCUAL MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 5, S 8, H MU 58491, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 5, S 8, H MU 58491, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 5, S 8, H MU 58491, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 5, S 8, H MU 58491, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-30
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 5, S 8, H MU 58491, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-76-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-84-30
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-74-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 3, S 8, H MU 58491, I/A 6 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-30