DURA AUTOMOTIVE PAMPLONA SL - EXTINGUIDA
Municipio Orkoien
Provincia Navarra
Razón Social DURA AUTOMOTIVE PAMPLONA SL
CIF B31898356
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Fecha de Constitución 20/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DURA AUTOMOTIVE PAMPLONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DURA AUTOMOTIVE PAMPLONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ausina Martinez Carolina | Apoderado | 31/08/2009 | 09/01/2018 |
Ausina Martinez Carolina | Apoderado | 30/08/2011 | 09/01/2018 |
Ausina Martinez Carolina | Apoderado | 09/01/2018 | |
Ferrero Ballesteros Jose Manuel | Apoderado | 30/08/2011 | 09/01/2018 |
Ferrero Ballesteros Jose Manuel | Apoderado | 09/01/2018 | |
Ferrero Ballesteros Jose Maria | Apoderado | 09/01/2018 | |
Grady Kevin Patrick | Administrador Unico | 19/05/2017 | 09/01/2018 |
Pujol Joval Marc | Apoderado | 31/08/2009 | 09/01/2018 |
Pujol Joval Marc | Apoderado | 30/08/2011 | 09/01/2018 |
Pujol Joval Marc | Apoderado | 09/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DURA AUTOMOTIVE PAMPLONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 114, S 8, H NA 25184, I/A 23 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 114, S 8, H NA 25184, I/A 23 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-31
Apoderado
- Ausina Martinez Carolina
- Ausina Martinez Carolina
- Ferrero Ballesteros Jose Manuel
- Ferrero Ballesteros Jose Manuel
- Ferrero Ballesteros Jose Manuel
- Ferrero Ballesteros Jose Manuel
- Ferrero Ballesteros Jose Maria
- Pujol Joval Marc
- Pujol Joval Marc
- Reventos Negra Esteban
- Schroeder Beate
- Tardieu Marc
- Tardieu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 114, S 8, H NA 25184, I/A 23 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 114, S 8, H NA 25184, I/A 23 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 113, S 8, H NA 25184, I/A 21 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 113, S 8, H NA 25184, I/A 21 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 113, S 8, H NA 25184, I/A 21 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 113, S 8, H NA 25184, I/A 20 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 113, S 8, H NA 25184, I/A 20 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 113, S 8, H NA 25184, I/A 19 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-31