DUNYA-MAR SL - EXTINGUIDA
Municipio El Campello
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social DUNYA-MAR SL
CIF B53894887
Capital Social 131936.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 24/05/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CLINICAS MEDIVET IBERIA SL
VINCULACIONES DE DUNYA-MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUNYA-MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICAS MEDIVET IBERIA SL | Socio Unico | 16/11/2021 | 17/04/2024 |
LEZOCOR SL | Administrador Solidario | 16/11/2021 | 17/04/2024 |
RETZIGONZ SL | Administrador Solidario | 16/11/2021 | 17/04/2024 |
Mantas Del Blanco Cristina | Administrador Solidario | 17/09/2009 | 16/11/2021 |
Romero Nuñez Javier | Administrador Solidario | 17/09/2009 | 16/11/2021 |
Romero Nuñez Javier | Administrador Unico | 17/09/2009 |
ACTOS BORME DE DUNYA-MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 6 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 6 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-03
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Capital Anterior: | 32.860,00 | Euros |
Aumento de capital: | 99.076,00 | Euros |
Capital Actual: | 131.936,00 | Euros |
Porcentaje: | 301,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 5, S 8, H A 85138, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 4, S 8, H A 85138, I/A 2 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-03