DUNREINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Oest, 19
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social DUNREINA SL
CIF B98781404
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/11/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARRIGUNAGA HOSTELEROS SL
VINCULACIONES DE DUNREINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUNREINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRIGUNAGA HOSTELEROS SL | Socio Unico | 28/12/2016 | 14/05/2018 |
Caminero Atanes Jonathan Atanasio | Liquidador Unico | 14/05/2018 | 14/05/2018 |
Caminero Atanes Jonathan Atanasio | Administrador Unico | 26/11/2015 | 14/05/2018 |
ACTOS BORME DE DUNREINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 129, S 8, H V 167912, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 129, S 8, H V 167912, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 129, S 8, H V 167912, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 129, S 8, H V 167912, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 129, S 8, H V 167912, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 129, S 8, H V 167912, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 128, S 8, H V 167912, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
Dirección:AVDA BARON DE CARCER 19 9 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:20/11/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Constituye su objeto la explotación de cualquier actividad o industria propia del ramo de la hostelería, con inclusión del comercio al por menor de pastelería, bollería, y horno con degustaciones de café en el propio establecimiento y el comercio de toda clase de productos de alimentación, comidas y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10038, L 7320, F 128, S 8, H V 167912, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46