DUNKBONAIRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Oest, 19
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social DUNKBONAIRE SL
CIF B98733744
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARRIGUNAGA HOSTELEROS SL
VINCULACIONES DE DUNKBONAIRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUNKBONAIRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRIGUNAGA HOSTELEROS SL | Socio Unico | 20/12/2016 | 16/05/2018 |
Caminero Atanes Jonathan Atanasio | Administrador Unico | 12/05/2015 | 16/05/2018 |
Caminero Atanes Jonathan Atanasio | Liquidador Unico | 16/05/2018 | 16/05/2018 |
ACTOS BORME DE DUNKBONAIRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-46
- Se amplía el objeto social a: "Comercio al por menor de pastelería, bollería y horno, con degustaciones de café y similares en el propio establecimiento."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 176, S 8, H V 165170, I/A 2 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 174, S 8, H V 165170, I/A 1 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-46
Dirección:AVDA BARON DE CARCER 19 5 9 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:07/05/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. El montaje y explotación de todo tipo de negocios relacionados con la hostelería y el hospedaje, y, en especial, de Restaurantes, Asadores, Bares y Cafeterías. 2. La adquisición, posesión, administración, gravamen explotación y enajenación de toda clase de bienes y derechos, incluidos toda clase
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9957, L 7239, F 174, S 8, H V 165170, I/A 1 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-46