DUNCAMARI SLL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ VIRGEN DEL ROCIO - EDIFICIO ARCOIRIS, 2, LOCAL
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social DUNCAMARI SLL
CIF B93098630
Capital Social 3009.0 Euros
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Fecha de Constitución 02/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DUNCAMARI SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUNCAMARI SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Calzado Carlos | Administrador Unico | 18/02/2013 | 02/06/2017 |
Moreno Calzado Carlos | Liquidador | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
Lopez Jaime Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 03/01/2011 | 18/02/2013 |
Moreno Calzado Carlos | Administrador Solidario | 03/01/2011 | 18/02/2013 |
ACTOS BORME DE DUNCAMARI SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 59, S 8, H MA107551, I/A 3 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 59, S 8, H MA107551, I/A 3 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 59, S 8, H MA107551, I/A 3 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 59, S 8, H MA107551, I/A 3 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 58, S 8, H MA107551, I/A 2 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Capital Anterior: | 3.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.009,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 58, S 8, H MA107551, I/A 2 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 58, S 8, H MA107551, I/A 2 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 58, S 8, H MA107551, I/A 2 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 56, S 8, H MA107551, I/A 1 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-29
Dirección:C/ VIRGEN DEL ROCIO - EDIFICIO ARCOIRIS, 2, LOCAL (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:02/12/10
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:1.- La explotación y realización de actividades relacionadas con la panadería y pastelería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4832, L 3740, F 56, S 8, H MA107551, I/A 1 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-29