DUNAS MOTOR SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social DUNAS MOTOR SA
CIF A78392156
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Toda Fernandez Alvaro
Propietario VALORES UNIDOS VUSA SL
VINCULACIONES DE DUNAS MOTOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUNAS MOTOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mariscal Diaz Jose Eugenio | Apoderado | 16/09/2010 | 13/01/2012 |
Perez Ocaña Pascual | Secretario | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
Perez Ocaña Pascual | Consejero | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
Porrero Luna Gregorio | Consejero | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
Serradilla Rodriguez Luis Francisco | Apoderado | 03/03/2010 | 13/01/2012 |
Serradilla Rodriguez Luis Francisco | Consejero | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
Toda Fernandez Alvaro | Presidente | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
Toda Fernandez Alvaro | Consejero Delegado | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
Toda Fernandez Alvaro | Consejero | 15/02/2010 | 13/01/2012 |
VALORES UNIDOS VUSA SL | Socio Unico | 06/07/2011 | 13/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DUNAS MOTOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 223, S 8, H M 92148, I/A 27 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 223, S 8, H M 92148, I/A 27 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 222, S 8, H M 92148, I/A 26 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 222, S 8, H M 92148, I/A 25 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 222, S 8, H M 92148, I/A 24 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 222, S 8, H M 92148, I/A 23 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 221, S 8, H M 92148, I/A 22 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9164 , F 221, S 8, H M 92148, I/A 22 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28