DUMAR ASESORAMIENTO SL - EXTINGUIDA
Razón Social DUMAR ASESORAMIENTO SL
CIF B97724322
Órgano Administración Administrador único
Propietario Duval Gaspar Jose Vicente
VINCULACIONES DE DUMAR ASESORAMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUMAR ASESORAMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duval Gaspar Jose Vicente | Administrador Unico | 07/01/2021 | 05/06/2024 |
Duval Gaspar Jose Vicente | Liquidador Unico | 05/06/2024 | 05/06/2024 |
Duval Gaspar Jose Vicente | Socio Unico | 07/01/2021 | 05/06/2024 |
Duval Gaspar Jose Vicente | Administrador Solidario | 07/01/2021 | |
Martinez Ducat Francisca | Administrador Solidario | 07/01/2021 |
ACTOS BORME DE DUMAR ASESORAMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 112383, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 112383, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 112383, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 112383, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 112383, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8409, L 5699, F 9, S 8, H V 112383, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8409, L 5699, F 9, S 8, H V 112383, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8409, L 5699, F 9, S 8, H V 112383, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8409, L 5699, F 9, S 8, H V 112383, I/A 2 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46