DULGISOL SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social DULGISOL SL
CIF B17481268
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JUAN Y JUAN SL
VINCULACIONES DE DULGISOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DULGISOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Jose Juan Fernandez | Administrador Solidario | 11/11/2009 | 26/04/2010 |
Juan Jose Juan Fernandez | Liquidador | 26/04/2010 | 26/04/2010 |
JUAN Y JUAN SL | Socio Unico | 11/11/2009 | 26/04/2010 |
Rafael Juan Fernandez | Administrador Solidario | 11/11/2009 | 26/04/2010 |
Rafael Juan Fernandez | Liquidador | 26/04/2010 | 26/04/2010 |
Angeles Estevan Morell | Consejero | 11/11/2009 | |
Francisco Gomis Pellicer | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2009 | |
Francisco Gomis Pellicer | Secretario | 11/11/2009 | |
Francisco Gomis Pellicer | Consejero | 11/11/2009 | |
Jose Vicente Castell Sanfelix | Consejero | 11/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DULGISOL SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 5 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 5 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 5 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 5 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 4 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 4 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-17
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 4 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 145, S 8, H GI 17443, I/A 4 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-17