DULCINEA SOLAR 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Maso, 89
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DULCINEA SOLAR 3 SL
CIF B84977164
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 11/05/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Galdon Cabrera Carlos
Propietario AVANZALIA SOLAR SL
VINCULACIONES DE DULCINEA SOLAR 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DULCINEA SOLAR 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANZALIA SOLAR SL | Socio Unico | 06/07/2018 | 23/01/2019 |
Galdon Cabrera Carlos | Administrador Unico | 25/02/2015 | 23/01/2019 |
Galdon Cabrera Carlos | Administrador Mancomunado | 09/05/2011 | 25/02/2015 |
Santana Climent Jose Vicente | Administrador Mancomunado | 09/05/2011 | 25/02/2015 |
Barral Llorente Maria-luisa | Administrador Solidario | 09/05/2011 | |
Ledesma Calico Angel | Administrador Solidario | 09/05/2011 |
ACTOS BORME DE DULCINEA SOLAR 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 98, S 8, H M 436142, I/A 6 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 98, S 8, H M 436142, I/A 6 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 5 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- C/ LA MASO 89 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 97, S 8, H M 436142, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28