DULCINEA SOLAR 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Maso, 89
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DULCINEA SOLAR 1 SL
CIF B84977131
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Galdon Cabrera Carlos
Propietario AVANZALIA SOLAR SL
VINCULACIONES DE DULCINEA SOLAR 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DULCINEA SOLAR 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANZALIA SOLAR SL | Socio Unico | 06/07/2018 | 23/01/2019 |
Galdon Cabrera Carlos | Administrador Unico | 25/02/2015 | 23/01/2019 |
Galdon Cabrera Carlos | Administrador Mancomunado | 11/02/2011 | 25/02/2015 |
Santana Climent Jose Vicente | Administrador Mancomunado | 11/02/2011 | 25/02/2015 |
Felgueroso Fuentes Carmen | Administrador Solidario | 11/02/2011 | |
Lopez De Garayo Y Gallardo Jose Luis | Administrador Solidario | 11/02/2011 |
ACTOS BORME DE DULCINEA SOLAR 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 116, S 8, H M 433870, I/A 5 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 116, S 8, H M 433870, I/A 5 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 116, S 8, H M 433870, I/A 4 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 116, S 8, H M 433870, I/A 3 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 116, S 8, H M 433870, I/A 3 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 116, S 8, H M 433870, I/A 3 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
- C/ LA MASO 89 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 115, S 8, H M 433870, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 115, S 8, H M 433870, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 115, S 8, H M 433870, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 115, S 8, H M 433870, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28